Помогите решить пример по действиям срочно надо пожалуйста: ((32*125+265*55):1130*1250-(45*76+98*25)):1570=?

Аноним
1422
1
22 января
23:33

Ответ или решение

отвечает Мельников Борис
31 января
22:00
1 ) ((32 * 125 + 265 * 55 ) : 1130 * 1250 - ( 45 * 76 + 98 * 25 ) ) : 1570 ; Решим по действиям: 1 ) 32 * 125 = 4 000, тогда выражение стало в виде (( 4000 + 265 * 55 ) : 1130 * 1250 - ( 45 * 76 + 98 * 25 ) ) : 1570 ; 2 ) 265 * 55 = 14 575, тогда выражение стало в виде (( 4000 + 14 575 ) : 1130 * 1250 - ( 45 * 76 + 98 * 25 ) ) : 1570 ; 3 ) 4000 + 14 575 = 18 575, тогда (18 575 : 1130 * 1250 - ( 45 * 76 + 98 * 25 ) ) : 1570 ; 4 ) 45 * 76 = 3 420, тогда (18 575 : 1130 * 1250 - ( 3420 + 98 * 25 ) ) : 1570 ; 5 ) 98 * 25 = 2450, тогда (18 575 : 1130 * 1250 - ( 3420 + 2 450 ) ) : 1570 ; 6 ) 3 420 + 2450 = 5 870, тогда (18 575 : 1130 * 1250 - 5 870 ) : 1570 ; 7 ) 18 575 / 1130 * 1250 = 20548 , (20 548 - 5 870 ) : 1570 ; 8 ) 20 548 - 5 870 = 14 678, тогда 14 678 / 1570; 9 ) 14 678 / 1570 = 9 , 349. Ответ: 9 , 349.

Знаете ответ?

Похожие вопросы

посмотреть все
Яндекс.Метрика