Выполните умножение а)56*24 б) 37*85. в) 235*48. г)37*129 д)203*504

Аноним
980
1
13 ноября
23:51

Ответ или решение

отвечает Прохорова Маргарита
15 ноября
01:44

Найдем решение первого примера.

56 * 24 = 1344;

Найдем решение второго примера.

37 * 85 = 3145;

Найдем решение третьего примера.

235 * 48 = 11 280;

Найдем решение четвертого примера.

37 * 129 = 4773;

Найдем решение пятого примера.

203 * 504 = 102 312.


Знаете ответ?

Похожие вопросы

посмотреть все
Яндекс.Метрика